2015-06-19: Ingbert.Geschäftsanschrift: Rickertstraße 5-7 Haus Astoria, 66386 St. Ingbert.
2015-06-24: Ingbert.Bestellt als Geschäftsführerin: Ternes, Melanie, St. Ingbert, *02.12.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ternes, Ottmar, St. Ingbert, *25.06.1960.