2008-01-09: Ausgeschieden: Vorstand: Kindermann, Helmut, Bergkirchen-Neuhimmelreich, *28.02.1955. Bestellt: Vorstand: Fischer, Werner, München, *22.12.1965; Gröstenberger, Martin, Neuhimmelreich, *19.07.1982; Simsek, Erol, Landsberg, *17.12.1966, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-01-30: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.