2007-08-10: Gegenstand: Verwaltungsgesellschaft der IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Grund- oder Stammkapital: 25.200,00 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Jarolimeck, Jürgen, *05.02.1958, Kleinbittersdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Kruse, Adolf, *06.07.1935, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3. Wölflein, Thomas, *30.06.1964, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 20.06.2002 zuletzt geändert durch Beschluss vom 04.11.2002 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2006; 21.06.2007 ist der Sitz der Gesellschaft von Dahlewitz (AG Potsdam, HRB 16475 P) nach Ahrensfelde verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz); Tag der ersten Eintragung: 01.07.2002.
2009-02-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Jarolimeck, Jürgen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kruse, Adolf; Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wölflein, Thomas; Geschäftsführer: 4. Eichler, Wolfgang, *02.02.1953, Dreieich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5. Kruse, Kai-Ulrich, *16.05.1972, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Morschheuser, Markus.
2013-11-21: Vorstand: Geschäftsführer: 7.
Dürholt, Udo, *14.01.1969, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-09-02: Vorstand: Geschäftsführer: 8.
Wölflein, Thomas, *30.06.1964, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2015-11-03: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Dürholt, Udo
2016-06-17: Vorstand: Geschäftsführer: 9.
Dr. Reinhardt, Heinz-Joachim, *01.01.1952, Petershagen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-09-18: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Eichler, Wolfgang; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Kruse, Kai-Ulrich; Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Wölflein, Thomas
2019-03-26: Vorstand: Geschäftsführer: 10.
Westermann, Frank, *08.07.1971, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-09-09: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Westermann, Frank
2021-12-01: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2021 ist der Gsellschaftsvertrag dahingehend geändert, dass zwischen dem letzten Absatz von § 11 und § 12 der neue § 11a eingefügt ist.
2022-01-26: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Dr. Reinhardt, Heinz-Joachim; Geschäftsführer: 11.
Braasch, Jens, *13.02.1963, Moorrege; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 12.
Kurz, Brigitte, *08.05.1974, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 13.
Reißner, Wolfgang, *22.11.1966, Ascheberg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 14.
Stübinger, Jan Frederik, *04.04.1978, Kiel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 15.
Twietmeyer, Christian, *04.02.1969, Schildow; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen