2008-08-20: Göttingen. Die Satzung ist durch Beschluss vom 10.7.08 in § 1 Absatz 2 (Sitz) geändert worden.
2008-10-07: Neue Firma: Sperlich GmbH. Die Gesellschafterversammlung vom 08.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
2010-02-22: Geschäftsanschrift: Bürgerstraße 44/42, 37073 Göttingen. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Sperlich, Manfred, Rosdorf, *26.12.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Bub, Oliver, Göttingen, *23.11.1969.
2010-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlage), 5 (Verpflichtung zur Geschäftsführung) , 6 (Wettbewerbsverbot), 9 (Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung) und 18 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2011-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: innos-Sperlich GmbH.
2012-08-16: Bestellt als Geschäftsführer: Bub, Oliver, Göttingen, *23.11.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bub, Oliver, Göttingen, *23.11.1969.
2015-08-11: Bestellt als Geschäftsführer: Kaufung, André, Kassel, *12.08.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-22: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage), § 4 (Geschäftsführung), die Streichung des § 5 (Wettbewerbsverbot), die Neunummerierung der bisherigen §§ 6-15 zu §§ 5-14 sowie die Änderung in § 6 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse), § 14 (Dauer, Kündigung, Auflösung), § 15 (Zusammensetzung des Beirats), § 16 (Amtszeit), § 17 (Aufgaben und Rechte des Beirats), § 18 (Innere Ordnung des Beirats) und § 19 (Vergütung der Beiratsmitglieder) beschlossen.
2016-01-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Sperlich, Manfred, Rosdorf, *26.12.1960.
2016-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Bub, Oliver, Göttingen, *23.11.1969. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Kaufung, André, Göttingen, *12.08.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Bub, Oliver, Göttingen, *23.11.1969.
2017-09-01: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Jahresabschluss, Lagebericht, Ergebnisverwendung) beschlossen.
2018-07-11: Prokura erloschen: Dr. Baar, Andreas, Gleichen, *13.12.1963.
2019-12-06: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 145.000,00 EUR auf 197.000,00 EUR sowie die Änderung der Firma beschlossen. Geändert, nun: Neue Firma: innos GmbH. 197.000,00 EUR.
2020-11-13: Neue Geschäftsanschrift: Am Goldgraben 11, 37073 Göttingen.