2018-11-20: Bestellt Geschäftsführer: Kagel, Matthias, Hamburg, *14.01.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Walther, Erhard, Hamburg, *25.10.1951. Prokura erloschen Kagel, Matthias, Hamburg, *14.01.1976. Einzelprokura: Walther, Hans Erhard, Hamburg, *25.10.1951.
2020-11-03: Bestellt Geschäftsführer: Walther, Erhard, Gremersdorf, *25.10.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Kagel, Matthias, Hamburg, *14.01.1976. Prokura erloschen Walther, Hans Erhard, Hamburg, *25.10.1951.