2008-03-17: Die Gesellschafterversammlung vom 14.02.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Bramsche beschlossen.
2016-03-18: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.03.2016 aufgelöst. Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten jeweils zwei Liquidatoren die Gesellschaft gemeinsam. Geändert, nun: Liquidator: Dähne, Fritz Jürgen, Georgsmarienhütte, *26.10.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kreimer, Oliver, Hessisch-Oldendorf, *13.12.1973.
2017-09-12: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.