2013-11-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.07.2010. Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.2 (Sitz) beschlossen. Der Sitz ist von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 63843) nach Stuttgart verlegt. Geschäftsanschrift: Widmaierstraße 110, 70567 Stuttgart. Gegenstand: On- und Offline Bereitstellung von Finanzdaten, Vermittlung von Beratungsdienstleistungen aller Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dentlinger, Petra, Düsseldorf, *08.01.1982; Riedl, Dominique, Düsseldorf, *24.10.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-27: Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: justETF GmbH. Sitz verlegt; nun: Kirchentellinsfurt. Neue Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 26, 72138 Kirchentellinsfurt. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dentlinger, Petra, Kirchentellinsfurt, *08.01.1982; Riedl, Dominique, Kirchentellinsfurt, *24.10.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-04: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Riedl, Petra, geb. Dentlinger, Kirchentellinsfurt, *08.01.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-02: Bestellt als Geschäftsführer: Meyer, Maximilian, München, *26.03.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Riedl, Petra, geb. Dentlinger, Kirchentellinsfurt, *08.01.1982.
2022-01-31: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Riedl, Dominique, Kirchentellinsfurt, *24.10.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.