2010-02-01: Geschäftsanschrift: Linnéstraße 1 - 3, 79110 Freiburg im Breisgau. Bestellt als Geschäftsführer: Schoppmeyer, Jörg, Ettenheim, *09.05.1966. Nicht mehr Geschäftsführer: Kühn, Klaus-Jürgen, Mathematiker, Freiburg im Breisgau.
2012-09-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Abel, Matthias, Freiburg im Breisgau, *02.01.1976; Ganter, Klaus, Hamburg, *08.09.1975. Prokura erloschen: Hauck, Franz, Gundelfingen, *12.05.1951.
2013-09-23: Bestellt als Geschäftsführer: Abel, Matthias, Freiburg im Breisgau, *02.01.1976; Ganter, Klaus Hermann, Freiburg im Breisgau, *08.09.1975. Prokura erloschen: Abel, Matthias, Freiburg im Breisgau, *02.01.1976; Ganter, Klaus, Hamburg, *08.09.1975; Reiß, Karl-Heinz, Denzlingen, *28.01.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmutz, Markus, Bollschweil, *03.01.1966.
2014-04-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Wirtsch.Ing. Dr. Abel, Bernd, Geschäftsführer, Denzlingen.
2017-01-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Friauf, Volkmar, Essen, *26.02.1971.