2008-07-09: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Chiesa, Anna Carl, Wiesbaden, *27.04.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführerin: Hasselbach, Christine, Wiesbaden, *23.07.1969. Prokura erloschen: Dr. Chiesa, Anna Carla, Wiesbaden, *27.04.1972.
2015-04-20: 4.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Wiesbaden beschlossen. Neuer Sitz: Wiesbaden. Geschäftsanschrift: Lessingstraße 10, 65185 Wiesbaden.