2007-06-20: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.04.2007. Gegenstand des Unternehmens: Mentoring für Schüler, insbesondere Übernahme von Ausbildungspatenschaften und Auswahl und Beistellung von persönlichen Mentoren, die Mitarbeiter von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Scherenberg, Philip, München, *13.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Taner, Ertugrul, Kolbermoor, *08.12.1970.
2009-11-18: Geschäftsanschrift: Nymphenburger Str. 136, 80636 München. Bestellt: Geschäftsführer: Sacken, Kristina, München, *30.07.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Taner, Ertugrul, Kolbermoor, *08.12.1970.