2007-08-23: Bestellt zum Geschäftsführer: Deubzer Martin, Amberg, *18.01.1969.
2008-12-02: Bestellt zum weiteren Geschäftsführer: Treu Markus, Berlin, *05.01.1965.
2011-03-04: Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2011 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) 3 (Geschäftsjahr und Dauer) und 9 (Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Geschäftsführer: Deubzer, Martin, Amberg, *18.01.1969; Treu, Markus, Berlin, *05.01.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-04-21: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Deubzer, Martin, Amberg, *18.01.1969, und Treu, Markus, Berlin, *05.01.1965, nun jeweils einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.