2011-04-12: Bestellt zum Geschäftsführer: Hafer, Ruben, Kreuztal, *20.06.1972; Kücken, Daniela, Hilchenbach, *15.07.1982, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sennert, Marion, Kreuztal, *05.10.1969.
2011-08-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Neef, Stephan, Hilchenbach, *06.12.1960.
2012-11-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Hafer, Ruben, Kreuztal, *20.06.1972. Weiterhin Geschäftsführer: Kücken, Daniela, Hilchenbach, *15.07.1982.
2018-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Kücken, Daniela, Hilchenbach, *15.07.1982. Bestellt als Geschäftsführer: Schölzel, Stephan Günter, Plaidt, *20.02.1956, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Neef, Stephan, Hilchenbach, *06.12.1960.
2018-04-16: Nach Berichtigung weiterhin Geschäftsführer: Neef, Stephan, Hilchenbach, *06.12.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Schölzel, Stephan Günter, Plaidt, *20.02.1956.
2019-02-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Neef, Stephan, Hilchenbach, *06.12.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Kücken, Daniela, Hilchenbach, *15.07.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-30: Die Gesellschafterversammlung vom 19. August 2019 hat die Änderung der Firma und die Änderung von § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Ibn Logistikberatung GmbH.
2019-10-01: Firma wegen offenbarer Unrichtigkeit gemäß § 17 HRV von Amts wegen berichtigt: lbn Logistikberatung GmbH.
2020-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Kücken, Daniela, Hilchenbach, *15.07.1982. Bestellt als Geschäftsführer: Neef, Stephan, Hilchenbach, *06.12.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Neef, Stephan, Hilchenbach, *06.12.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Fries, Manuel, Wilnsdorf, *15.07.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.