2011-08-30: Firma: BER Invest Curry 78 GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; An der Spandauer Brücke 8, 10178 Berlin Gegenstand: Die Errichtung von Imbissen und deren Betrieb. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Thomsen, Janosch, *04.01.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.06.2011.
2012-02-21: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Hackescher Markt 2-3, 10178 Berlin.
2012-10-23: Firma: lekka berlin currywurst GmbH Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.09.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma)..
2014-10-31: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bamberger Straße 8, 10777 Berlin
2015-10-02: Firma: lekka berlin GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Blücherstraße 22, 10961 Berlin; Gegenstand: Errichtung von Imbissen und deren Betrieb, Vermittlung, Vermietung und Verkauf von Food Trucks; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 und § 2 (Gegenstand).
2017-01-23: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Thomsen, Janosch; Geschäftsführer: 2.
Nordengrün-Mahfoud, Nelly, *25.04.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-08-31: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Friedenstraße 9, 12623 Berlin
2020-09-02: Änderung zu Nr. 2: Wohnort aktualisiert; Geschäftsführer: Nordengrün-Mahfoud, Nelly, *25.04.1980, Hoppegarten, OT Hönow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen