2006-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (2) (Stammkapital) beschlossen.
2006-08-21: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und § 17 (Erbfolge) beschlossen. Firmenname von Amts wegen berichtigt wegen fehlerhafter Migrierung: Neue Firma: IFM-INSTITUT FÜR MANAGEMENTLEHRE gGmbH. Bestellt als Geschäftsführer: von der Linden, Max, Essen, *13.01.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt beschlossen. Geschäftsanschrift: Rotthauser Str. 83, 45884 Gelsenkirchen. Förderung der Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften, von Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Durchführung von Umschulungs-, Fortbildungs-, und Qualifikationsmaßnahmen für die vorgenannten Zielgruppen.
2010-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" im Sinne der Abgabenordnung. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungskräften, von Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern. Der Unternehmenszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Durchführung von Umschulungs-, Fortbildungs-, und Qualifikationsmaßnahmen für die vorgenannten Zielgruppen.
2015-10-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Olejnik, Christian Friedrich, Essen, *06.11.1962.