2005-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Langenfeld beschlossen. Langenfeld.
2013-10-29: Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Schürmann, Alfons Mathias, Leichlingen, *30.05.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.