2008-11-25: Gegenstand: Die Erbringung von Bauhauptleistungen, die Errichtung von schlüsselfertigen Neubauten sowie die Altbausanierung; Landschafts- und Gartenbau, die Errichtung von Infrastrukturanlagen, Arbeiten im Umweltbau und der Umwelttechnik sowie die mit diesen Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden Projektierungs-, Planungs- und Beratungsleistungen. Stammkapital: 25.000 EUR. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Tari, Tolga, *13.01.1972, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 03.11.2008.
2009-11-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Tari, Tolga; Geschäftsführer: Dr. Sayar, Irfan, *15.11.1963, Potsdam.
2010-07-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Sayar, Irfan; Geschäftsführer: Dereköylü, Zeki, *15.02.1966, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Dereköylü, Zeki; Geschäftsführer: Dr. Sayar, Irfan, *15.11.1963, Potsdam.
2016-03-11: Änderung zu Nr. 4: Geschäftsführer: Dr. Sayar, Irfan; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführer: 5. Hajdari, Afrim, *25.05.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2016-05-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Hajdari, Afrim
2017-05-19: Geschäftsführer: Sheqiri, Lulzim, *07.05.1988, Berlin
2017-11-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Sayar, Irfan
2018-03-09: Inländische Geschäftsanschrift: Potsdamer Straße 188, 10783 Berlin; Geschäftsführer: Hajdari, Afrim, *25.05.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: Sheqiri, Lulzim; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.01.2018 mit Änderung vom 26.02.2018 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert bezüglich der Bestimmungen zum Stammkapital
2018-03-20: Inländische Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 167-168, 10707 Berlin