2007-11-06: Bestellt als Geschäftsführer: Krüger, Bernhard, Göppingen, *04.07.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-05-08: Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 5 (Gesellschafterbeschlüsse), § 12 (Abtretung eines Geschäftsanteils) und § 15 (Schlussbestimmungen) beschlossen. Firma geändert; nun: madness GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Davidstraße 41, 73033 Göppingen.
2022-04-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Krüger, Bernhard, Göppingen, *04.07.1969.
2022-06-15: Bestellt als Geschäftsführer: Schneider, Thomas, Eislingen, *06.11.1986.