2007-02-12: Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2006 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages sowie die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 14.435,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) beschlossen. Neues Stammkapital: 40.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Meininger, Ingo, Neuberg, *06.11.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Meininger, Ingo, Neuberg, *06.11.1967.
2021-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 13 (Erbfolge) und 14 (Abfindung) sowie die Einfügung von § 9a (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) beschlossen. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Hohmann, Helmut, Hünfeld, *17.05.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.