2011-06-21: Bestellt als Geschäftsführer: Fromm, Lars, Bad Zwischenahn, *03.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-22: Die Gesellschafterversammlung hat am 22.06.2011 beschlossen, das Stammkapital (50.000,00 DEM) auf Euro umzustellen, es von dann 25.564,59 EUR um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Ferner wurde die Änderung von § 8 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2012-03-23: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: manx ocean germany GmbH.
2014-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Fromm, Lars, Bad Zwischenahn, *03.03.1964. Bestellt als Geschäftsführer: tom Wörden, Klaus, Estorf-Gräpel, *31.03.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-29: Bestellt als Geschäftsführer: tom Wörden, Simon, Hamburg, *19.04.1990, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.