2009-06-26: Geschäftsanschrift: Luisenstraße 60, 75172 Pforzheim. Bestellt als Geschäftsführer: Breuning, Marcus Rolf, Pforzheim, *28.05.1967. Nicht mehr Geschäftsführer: Mezger, Ralf, Kaufmann, Pforzheim.
2019-04-04: Einzelprokura: Wesper, Arnold, Pforzheim, *06.03.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Arikan, Serkan, Pforzheim, *16.09.1981; Zöhner, Alexander, Pforzheim, *29.08.1982.
2019-06-06: Bestellt als Geschäftsführer: Breuning, Linda, Pforzheim, *04.08.1976.
2021-03-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Breuning, Marcus Rolf, Pforzheim, *28.05.1967.