2013-08-16: Firma: mcon me IT Services GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Heinrich-Heine-Platz 9, 10179 Berlin Gegenstand: Erstellung von Netzwerken im Telekommunikationsbereich, deren Administration und Consulting. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Krajewski, Anja, *15.04.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: 1. Civilibal, Murat, *05.08.1972, Berlin; Einzelprokura Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 09.07.2013.
2014-04-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Oberfeldstraße 24, 12683 Berlin
2015-02-18: Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Namens; Geschäftsführer: Aust, Anja, geb. Krajewski, *15.04.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-06-13: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wichertstraße 56, 10439 Berlin
2016-08-30: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Aust, Anja, geb. Krajewski; Geschäftsführer: 2.
Civilibal, Murat, *05.08.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 2.
Aust, Anja, *15.04.1975, Berlin; Einzelprokura; Nicht mehr Prokurist: 1. Civilibal, Murat
2018-01-29: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Ernst-Augustin-Straße 12, 12489 Berlin
2020-04-09: Prokura: 3.
Detert, Reinhard, *10.11.1982, Teltow; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-06-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin
2021-03-17: Geschäftsführer: 3.
Detert, Reinhard, *10.11.1982, Teltow; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Detert, Reinhard