2008-11-24: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 03.09.2008. Geschäftsanschrift: Kreuznacher Straße 62, 70372 Stuttgart. Gegenstand: Die Aus- und Weiterbildung als Bildungsträger im Bereich CAD-Ausbildung sowie Coaching- und Consulting- Dienstleistungen im CAD-Bereich. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Erler, Ursula, Hamburg, *05.03.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 2 (Gegenstand) und § 5 (Veräußerung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Firma geändert; nun: Arinko Consulting GmbH. Gegenstand geändert; nun: die Erbringung von Beratungsleistungen im Bereich Personal- und Betriebswirtschaft für Existenzgründer und kleinere und mittlere Unternehmen. Bestellt als Geschäftsführer: Rothfuß, Markus, Fellbach, *26.01.1970; Seibold, Susanne, Waiblingen, *23.11.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Erler, Ursula, Hamburg, *05.03.1956.
2017-02-08: Bestellt als Geschäftsführer: Reich, Rene, Stuttgart, *29.11.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 28.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Dauer) beschlossen. Firma geändert; nun: medium4 GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Rommelstraße 1, 70376 Stuttgart. Bestellt als Geschäftsführer: Dieterle, Bernadette, Stuttgart, *19.01.1970; Ocker, Steffen, Stuttgart, *24.04.1994, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Reich, Rene, Stuttgart, *29.11.1970; Rothfuß, Markus, Fellbach, *26.01.1970; Seibold, Susanne, Waiblingen, *23.11.1970.
2020-12-09: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen im Bereich Personal- und Betriebswirtschaft jeder Art, bspw. Erstellung von Websites, Corporate Identity-Dienstleistungen sowie graphische Dienstleistungen, für Existenzgründer und kleinere und mittlere Unternehmen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Ocker, Steffen, Kirchheim unter Teck, *24.04.1994, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.