2012-10-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.12.2009 mit Änderung vom 29.07.2010. Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Holzminden (bisher Amtsgericht Hildesheim HRB 201864) nach Höxter beschlossen. Geschäftsanschrift: Am Wiehenbrink 36, 37671 Höxter. Gegenstand: Erbringung von Planungsleistungen als Ingenieurbüro im Bauwesen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Michel, Frank, Holzminden, *02.01.1974; Schmidt, Alexander, Dresden, *26.05.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmidt, Alexander, Dresden, *26.05.1972.
2020-02-12: Ahrensburg. Der Sitz ist nach Ahrensburg (Amtsgericht Lübeck (HRB 19689 HL) verlegt.