2009-03-24: Geschäftsanschrift: Klein-Buchholzer Kirchweg 56, 30659 Hannover. Bestellt als Geschäftsführer: Milchers, Henrike, Sehnde, *06.04.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Berg, Jürgen, Diplom-Mathematiker, Bücken.
2009-10-22: Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 50.000,00 EUR auf 125.000,00 EUR beschlossen.
2012-11-13: Bestellt als Geschäftsführer: Berg, Martin, Linsburg, *23.04.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-18: Geschäftsführer: Möller, Dennis, Hannover, *07.09.1982. Nicht mehr Geschäftsführer: Milchers, Henrike, Linsburg, *06.04.1964. Einzelprokura: Milchers, Henrike, Linsburg, *06.04.1964.