2010-11-18: ( Betrieb eines Reha- und Fitnesscentrums.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Rhönstraße 19, 36119 Neuhof. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Birrenbach, Nicole, Neuhof, *06.09.1970; Birrenbach, Ingrid, Riegelsberg, *26.08.1940, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-01: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Birrenbach, Ingrid, Riegelsberg, *26.08.1940. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Birrenbach, Raoul, Neuhof, *24.01.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.