2015-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Stader, Peter, Reichenau, *22.10.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert bei Geschäftsführer: Klein, Martin, Kirchdorf an der Iller, *02.10.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Martin, Kirchdorf an der Iller, *02.10.1961.
2016-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital) beschlossen. Firma geändert; nun: mk jungpflanzen gmbh. Gegenstand geändert; nun: Die Produktion und der Vertrieb von Jungpflanzen.
2018-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2018 mit Nachtrag vom 10.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Anfügen des § 6 beschlossen.