2013-09-02: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Persönlich haftender Gesellschafter: Wahl, Christine, Heilbronn, *04.09.1950. Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt bei Persönlich haftender Gesellschafter: Blume, Gudrum, Flein, *27.05.1951.
2013-09-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 44, 74072 Heilbronn. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Persönlich haftender Gesellschafter: Blume, Gudrun, Flein, *27.05.1951.