2010-01-18: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 21.10.2009 mit Nachtrag vom 06.11.2009. Geschäftsanschrift: Neuffenstraße 118, 73240 Wendlingen am Neckar. Gegenstand: Die Beratung in Vermögensangelegenheiten, die Vermittlung von Kapitalanlagen, ausgenommen Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte, die nach dem KWG erlaubnispflichtig sind, sowie die Vermittlung von Darlehen, Beteiligungen an anderen Unternehmen und Versicherungen. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Rausch, Timo, Wendlingen am Neckar, *06.04.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-14: Bestellt als Geschäftsführer: Rausch, Mayte, geb. Steiner, Nürtingen, *05.12.1979. Nicht mehr Geschäftsführer: Rausch, Timo, Wendlingen am Neckar, *06.04.1979.
2011-06-14: Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Nürtingen. Neue Geschäftsanschrift: Karl-Friedrich-Rumpp-Straße 67/1, 72622 Nürtingen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Rausch, Mayte, geb. Steiner, Nürtingen, *05.12.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-10-24: Neue Geschäftsanschrift: Mühlstraße 15, 72622 Nürtingen. Bestellt als Geschäftsführer: Kromer, Holger, Nürtingen, *16.01.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rausch, Mayte, geb. Steiner, Nürtingen, *05.12.1979.
2019-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 12.06.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: money.con Finanzmanagement GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Robert-Mayer-Straße 15, 72622 Nürtingen. Stammkapital nun: 25.000,00 EUR.
2021-07-02: Änderung der Geschäftsanschrift: Schillerplatz 4, 72622 Nürtingen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Kromer, Holger, Wendlingen am Neckar, *16.01.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.