2007-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Gölz, Georg, Boll, *20.04.1949; Reichert, Friedrich, Bissingen an der Teck, *02.04.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Haack, Jürgen, Mechanikermeister, Ostfildern. Nicht mehr Geschäftsführerin: Haack, Margot, geb. Hermann, Geschäftsführerin, Ostfildern.
2009-11-16: Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital), § 10 (Gesellschafterversammlung) und § 12 (Bekanntmachungen) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 17.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Aufnahme eines neuen § 12 (Ergebnisverwendung) beschlossen. Die bisherigen §§ 12 bis 14 sind nun §§ 13 bis 15. Geschäftsanschrift: Robert-Bosch-Str. 12, 73760 Ostfildern. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Gölz, Georg, Boll, *20.04.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Reichert, Michael, Bissingen an der Teck, *03.03.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-11-08: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: msf-Reichert GmbH. Sitz verlegt; nun: Bissingen an der Teck. Neue Geschäftsanschrift: Bodenäckerstraße 9, 73266 Bissingen an der Teck.
2011-10-31: Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand), § 10 (Gesellschafterversammlung) und § 12 (Ergebnisverwendung ) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: die Herstellung von Dreh- und Frästeilen, Serienfertigung/Prototypenteile, die Fertigung von Komponenten.
2018-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 18.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 beschlossen.
2021-04-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Reichert, Michael, Weilheim an der Teck, *03.03.1988.