2008-01-09: Bestellt: Geschäftsführer: Hofstetter, Ulrich, München, *24.11.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-04-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schöbitz, Eberhard, Gräfelfing, *13.01.1957.
2008-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2008 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. Neuer Unternehmensgegenstand: Unternehmensberatung, Personalberatung, Durchführung von Schulungen und Seminaren und die Übernahme von Management auf Zeit. Geschäftsführer: Dr. Brixle, Markus, München, *25.05.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Balkenhol, Christof, Alsbach, *22.11.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Clasen, Jan, München, *02.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.