2009-08-27: Neue Geschäftsanschrift: Am Zollstock 5, 57439 Attendorn.
2015-05-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Willmes, Bernd, Olpe, *28.06.1963.
2018-01-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Michel, Klaus, Attendorn, *18.08.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Breidebach, Stephan, Eslohe, *08.12.1962.
2020-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Vogt, Reinhard, Attendorn, *24.01.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Heuel, Christian, Attendorn, *17.05.1974.
2020-08-05: Bestellt als Geschäftsführer: Nicodemus, Dirk, Attendorn, *15.04.1974.