2006-01-20: Nicht mehr Vorstand: Jäckel, Roman, Bad Krozingen, *15.11.1961; Dr. Kölsch, Thomas, Pirmasens, *31.10.1958; Weis, Christoph, Saarlouis, *21.06.1961. Neu bestellt als Vorstand: Schäfer, Kurt Dieter, Heusweiler, *15.02.1954.
2007-01-18: Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Kurt Dieter, Heusweiler, *15.02.1954. Bestellt als Vorstand: Göhler, Tilo, Vinningen, *02.06.1955; Jäckel, Roman, Efringen-Kirchen, *15.11.1961; Dr. Dr. Kölsch, Thomas, Hilst, *31.10.1958, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Die Liste der Aufsichtsratsmitglieder ab dem 01.01.2007 ist beim Amtsgericht Zweibrücken eingereicht.
2009-08-11: Von Amts wegen berichtigt: neox Aktiengesellschaft für Informationstechnologie.
2013-04-16: Geschäftsanschrift: Schützengartenstraße 9, 66955 Pirmasens. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Albrech, Wolfgang, Spiesen-Elversberg, *26.04.1969; Brill, Claus, Eppelborn-Dirmingen, *01.09.1962; Dr. Sauter, Hermann, Wallerfangen-Düren, *19.10.1961.
2014-10-01: Prokura erloschen: Dr. Sauter, Hermann, Wallerfangen-Düren, *19.10.1961.
2019-09-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mattill, Carmen, Pirmasens, *23.08.1954. Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Albrech, Wolfgang, Spiesen-Elversberg, *26.04.1969; Brill, Claus, Eppelborn-Dirmingen, *01.09.1962.