2007-10-05: Bestellt als Geschäftsführer: Hutterer, Dieter, Dortmund, *05.07.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rudolf, Ursula, Iserlohn, *26.11.1954.
2019-07-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Hutterer, Dieter, Dortmund, *05.07.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Hutterer, Oliver, Dortmund, *21.03.1977, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.