2012-08-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Feldhoff, Natalie, Köln, *05.08.1982; Schubert, Markus, Köln, *21.06.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Schubert, Axel, Köln, *06.06.1951, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-15: Änderung zur Geschäftsanschrift: Poll-Vingster-Straße 160, 51105 Köln.