2020-06-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.11.2019. Die Gesellschafterversammlung hat am 13.05.2020 beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main nach Essen zu verlegen und den Gesellschaftverstrag in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern. Geschäftsanschrift: Charlottenhofstraße 82, 45219 Essen. Gegenstand: der Erwerb, das Halten, das Verwalten, die Veräußerung von in- und ausländischen Unternehmen und Beteiligungen und die Betriebsführung verbundener Unternehmensgruppen gegen Entgelt, jeweils insbesondere im Bereich Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsfürsorge, Senioren- und Pflegeheime, Behindertenpflege, ambulante Pflege und betreutes Wohnen, alle damit je verbundenen Tätigkeiten gegen Entgelt sowie die Errichtung und Führung von Zweigniederlassungen, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung sowie als Dienstleister für verbundene Unternehmen, v.a. zur Erbringung von Leistungen zum allgemeinen Management, Buchführung, Rechnungslegung, Einkauf, Marketing, Personal und/oder IT gegen Entgelt, nicht jedoch als Dienstleister für nicht verbundene Dritte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Schwarz, Stephan, Frankfurt am Main, *12.09.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Mitzenheim, Markus, Herzogenaurach, *01.03.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-08-10: Die Gesellschafterversammlung hat am 29.07.2020 beschlossen, die Firma und den Gesellschaftsvertrag entsprechend in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern. Neue Firma: wecare Gruppe GmbH.
2020-09-03: Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Mitzenheim, Markus, Herzogenaurach, *01.03.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-02: Nach Änderung nunmehr Geschäftsanschrift: Max-Keith-Straße 66, 45136 Essen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Mitzenheim, Markus, Herzogenaurach, *01.03.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-11: Bestellt zum Geschäftsführer: Kruggel, Thomas, Hilden, *22.02.1968, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarz, Stephan, Frankfurt am Main, *12.09.1969.