2008-02-04: Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Greve, Andreas; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-05-26: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.04.2008 wurde § 1 (Firma, Sitz) des Gesellschaftsvertrags geändert..
2009-03-30: Geschäftsanschrift: Hoerneckestr. 25-31, 28217 Bremen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 ist das Stammkapital um 400.000 EUR auf 450.000 EUR erhöht und § 4 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert worden. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Bildung neuer Geschäftsanteile..
2015-09-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kruse, Peter.
2016-09-07: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.