2005-11-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 04.10.2005. Gegenstand des Unternehmens: Beteiligung an anderen Gesellschaften insbesondere als Komplementär in einer Kommanditgesellschaft, deren Gegenstand wiederum Bebauung des Grundstücks Moosach FlSt 854 ist insbesondere mit einem Facharztzentrum und seine wirtschaftliche Verwertung durchVermietung. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dörrié, Detlef Ralf, München, *12.12.1959; Haupt, Hubert, München, *30.04.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2006-02-08: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haupt, Hubert, München, *30.04.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Lentrodt, Michael, Geretsried, *27.11.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-11-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Domagkstr. 10, 80807 München. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lentrodt, Michael, Geretsried, *27.11.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Haupt, Hubert, München, *30.04.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-07: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2016 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Grünwald. Geschäftsanschrift: Südliche Münchner Str. 42b, 82031 Grünwald.