2007-06-13: Bestellt Geschäftsführer: Holst, Göran Rune, Hamburg, *26.03.1972; Mantwill, Stefan Andreas, Hamburg, *11.02.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Pommerening, Christopher, Hamburg, *15.03.1974; Dr. Pommerening, Dieter, Hamburg, *05.04.1940.
2011-02-16: Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.778,00 EUR auf 27.778,00 EUR, die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital), 6, 7, 8, 9, 11 und 14 sowie die Aufhebung von § 13 beschlossen. Die bisherigen §§ 14 und 15 sind nunmehr die §§ 13 und 14. Geschäftsanschrift: Holzbrücke 7, 20459 Hamburg. 27.778,00 EUR.
2021-10-22: Ausgeschieden Geschäftsführer: Holst, Göran Rune, Hamburg, *26.03.1972; Mantwill, Stefan Andreas, Hamburg, *11.02.1972. Bestellt Geschäftsführer: McKinley Fulton, Samuel, Miami, Florida / Vereinigte Staaten, *18.05.1970; Selzer, Ervin James, Orlando, Florida / Vereinigte Staaten, *25.12.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Mittelweg 144, 20148 Hamburg.