2008-06-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.05.2008. Gegenstand: Entwicklung und Vertrieb von Software sowie Erbringung von allen hiermit zusammenhängenden Serviceleistungen, Beratung von Unternehmen und Erbringung von betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen, sofern hierfür keine besondere Genehmigung erforderlich ist. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Burk, Alexander, Nersingen, *18.02.1969; Renner, Frank Stefan, Ulm, *24.12.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-25: Geschäftsanschrift: Sammlungsgasse 4, 89073 Ulm. Nicht mehr Geschäftsführer: Burk, Alexander, Nersingen, *18.02.1969.
2011-11-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Maienweg 168, 89081 Ulm.
2020-01-21: Änderung der Geschäftsanschrift: Brunnenstraße 19/1, 89079 Ulm.