2014-01-20: Bestellt Geschäftsführer: Reinhardt, Wolfgang, Witten, *16.06.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-09: Änderung zur Geschäftsanschrift: Karnapp 25, 21079 Hamburg.
2015-09-17: Vertretungsbefugnis ergänzt: Geschäftsführer: Schnitzler, Johannes, Hannover, *14.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-03: Geänderte Vertretungsregelung, nun Geschäftsführer: Reinhardt, Wolfgang, Witten, *16.06.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.