2009-01-26: Geschäftsanschrift:; Samwerstraße 20, 24118 Kiel Kapital: 45.000 EUR Vorstand: Geschäftsführer:; 2. Groberg, Christoph, *08.04.1969, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Groberg, Christoph Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.01.2009 ist das Stammkapital durch Sacheinlage und durch eine Bareinlage um insgesamt 20.000 EUR auf 45.000 EUR erhöht. Der Gedsellschaftsvertrag ist in § 4 (Stammkapital) geändert..
2019-03-18: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Düppelstr. 16, 24105 Kiel; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Görke, Iris