2017-07-27: Gegenstand: Betrieb von Fotostudios und Verkauf von Fotoartikeln aller Art, ferner die Herstellung von Produkten im Bereich des Fotohandels und der Bilddokumentation, der Handel mit solchen Produkten sowie die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.07.2017 und 21.07.2017 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und insbesondere geändert un Ziff. 2 , 3 (Stammkapital) und 7 (Vertretung).
2018-01-29: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Perret, Patrick, *20.01.1972, Quickborn; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Hormann, Timm; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Poppe, Janin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-06-14: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hormann, Timm; Prokura: 1.
Hoepner, Ramona, *12.11.1972, Gettorf; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2019-03-07: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Kossey, Dirk Horst Hugo Robert, *30.01.1973, Meerbusch; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Poppe, Janin
2019-05-28: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Perret, Patrick
2019-09-02: Vorstand: Geschäftsführer: 5.
Büche, Roman, *09.01.1972, Mülheim; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 6.
Lüddeke, Jan, *18.07.1975, Kiel; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-10-21: Prokura: 2.
Röhr, Marleen, *29.01.1990, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2021-06-04: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Teichkoppel 36a, 24229 Dänischenhagen
2021-07-12: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Hoepner, Ramona
2021-09-24: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kossey, Dirk Horst Hugo Robert