2013-04-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2012. Geschäftsanschrift: Wildbaderstraße 7, 68239 Mannheim. Gegenstand: Die Erbringung von Leistungen in den Bereichen "Consulting" und "Engineering" für industrielle Unternehmen sowie alle damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte. Stammkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Gienow, Michael, Mannheim, *23.11.1975; Schmitt, Bernd Anton, St. Leon-Rot, *23.01.1969. Geschäftsführer: Kehl, Daniel Bernhard, Baltschieder/Schweiz, *25.06.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-12-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Kehl, Daniel Bernhard, Baltschieder/Schweiz / Schweiz, *25.06.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Noti, Philipp, Susten / Schweiz, *10.05.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-04: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Gienow, Michael, Mannheim, *23.11.1975; Schmitt, Bernd Anton, St. Leon-Rot, *23.01.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Noti, Philipp, Susten / Schweiz, *10.05.1980.
2018-03-08: Bestellt als Geschäftsführer: Brügger, Reto Raphael, Basel / Schweiz, *10.11.1980. Nicht mehr Geschäftsführer: Gienow, Michael, Mannheim, *23.11.1975; Schmitt, Bernd Anton, St. Leon-Rot, *23.01.1969.
2019-01-07: Änderung der Änderung der Geschäftsanschrift: Madenburgstraße 35, 68219 Mannheim.
2021-06-15: Änderung der Geschäftsanschrift: Janderstraße 9, 68199 Mannheim. Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Gienow, Michael, Mannheim, *23.11.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spribille, Florian Daniel, Reilingen, *21.06.1974.