2011-02-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.01.2011. Geschäftsanschrift: Haupstr. 1, 71394 Kernen im Remstal. Gegenstand: Betrieb von Bioläden. Stammkapital: 1.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Geschäftsführer: Schröter, Martin, Kernen im Remstal, *02.07.1966, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-07: Bestellt als Geschäftsführer: Kothe, Dirk, Kernen im Remstal, *06.09.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schröter, Martin, Kernen im Remstal, *02.07.1966.
2012-06-11: Die Gesellschaft hat am 04.06.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Beirats zum Handelsregister eingereicht.
2013-02-04: Bestellt als Geschäftsführer: Kuhn, Eduard, Drogist, Stuttgart, *06.01.1944, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kothe, Dirk, Kernen im Remstal, *06.09.1967.
2018-12-20: Bestellt als Geschäftsführer: Weißinger, Gabriele, Kernen im Remstal, *12.11.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kuhn, Eduard, Drogist, Stuttgart, *06.01.1944.