2006-03-16: pro fundo Verwaltung + Service e. K., Hamburg (Keplerstr. 11, 22765 Hamburg, Gegenstand nunmehr: Verwaltung eigener und fremder Immobilien sowie die technische Hausverwaltung mit Hausmeister-Service nebst der Tätigkeit als Fliesen-, Platten-, Estrich-, Parkett- und Bodenleger, Gebäude- und Rohrreiniger, Trockenbauer, als Holz und Bautenschützer sowie ein Containerdienst.). Nunmehr: Offene Handelsgesellschaft. Neue Firma: pro fundo Verwaltung + Service oHG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Heick, Joost-Henning, Hamburg, *19.05.1946. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Klepusiewicz, Miroslaw Andrzej, Hamburg, *29.06.1960; Klimkowicz, Andrzej Wieslaw, Hamburg, *09.10.1958.
2007-11-20: Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Klimkowicz, Andrzej Wieslaw, Hamburg, *09.10.1958.