2012-10-30: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Mehringdamm 40, 10961 Berlin.
2020-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Massinger, Florian
2022-04-07: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Marx, Jürgen
2022-06-28: Geschäftsführer: 3.
Massinger, Florian, *04.02.1967, Potsdam; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen