2005-01-03: Bestellt Geschäftsführer: Strobel, Klaus, Helmbrechts, *24.11.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-01-04: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Strobel, Klaus, Helmbrechts, *24.11.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Strobel, Liane, Helmbrechts, *20.09.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-31: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Strobel, Liane, Helmbrechts, *20.09.1949. Bestellt: Geschäftsführer: Wiesel, Hans-Gerhard, Kulmbach, *05.09.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.