2013-01-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 07.01.2013. Geschäftsanschrift: Rißstraße 19, 88400 Biberach an der Riß. Gegenstand: Erbringung von Ingenieurleistungen, der Bau von verfahrenstechnischen Anlagen und Komponenten sowie der Handel damit (einschließlich des Handels mit Ersatzteilen). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Eglinger, Daniela, Lauterach, *02.05.1975, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-08: Bestellt als Geschäftsführer: Psik, Gernot, Lauterach, *17.03.1972; Wetzler, Jochen, Bad Wurzach, *31.10.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Eglinger, Daniela, Lauterach, *02.05.1975.
2021-06-28: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Psik, Gernot, Warthausen, *17.03.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.