2006-09-01: RAM electronic GmbH, Norderstedt(Lütjenmoor 82). Stamm- bzw. Grundkapital: 26.000 EUR Geschäftsführer: Jarkowski, David, *27.06.1982, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Reimers, Mirko Alexander Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Koops, Fred Uwe Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2006 ist das Stammkapital von bisher 50.000 DM auf Euro umgestellt und um bare 435,42 EUR auf 26.000 EUR erhöht worden. § 3 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital, Stammeinlage) ist geändert. In Übrigen ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst..
2010-07-06: Geschäftsanschrift:; Lütjenmoor 82, 22850 Norderstedt Vorstand: Geschäftsführer:; 4. Reither, Daniela, *13.05.1977, Norderstedt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Meier, Ralf Armin Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2010 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 6 (Gesellschafterversammlung)..
2019-12-17: Geschäftsführer: Brodrecht, Randy, *08.07.1989, Buchholz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen