2017-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 12 (Teilung, Abtretung) und 13 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Krug, Dennis, Kalbach, *17.07.1982; Vor, Gabriele, Kalbach, *09.01.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Teiser, Sarah, Neuhof, *25.08.1992.
2019-01-09: Nicht mehr Geschäftsführerin: Hüter, Barbara, Reiseverkehrskauffrau, Kalbach, *10.06.1957; Teiser, Andrea, Reisekauffrau, Neuhof, *05.08.1959.
2019-07-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Teiser, Joachim, Reisekaufmann, Neuhof. Bestellt als Geschäftsführerin: Teiser, Sarah, Neuhof, *25.08.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Teiser, Sarah, Neuhof, *25.08.1992.
2020-11-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Vor, Gabriele, Kalbach, *09.01.1963.